.
Аноним Математика

24*8 754*60 2504*82 364*276 407*306 852:6 49+26*(54-27) 36:9+18*5

06 Окт 201929
Ответы

Один комментарий на «“24*8 754*60 2504*82 364*276 407*306…”»

  1. Сорокина Дарья:

    Рассмотрим вычисления для заданных примеров. Получается следующее решение.

    24 * 8 = 192.

    Ответ равен числу 192.

    754 * 60 = 45 240. 

    Ответ равен числу 45 240.

    2504 * 82 = 205 328.

    Ответ равен числу 205 328.

    364 * 276 = 100 464.

    Рассчитанный ответ равен числу 100 464.

    407 * 306 = 124 542.

    Рассчитанный ответ равен числу 124 542.

    852 : 6 = 142.

    Частное чисел равно числу 142.

    49 + 26 * (54 – 27) = 49 + 26 * 27 = 49 + 702 = 751.

    Рассчитанный ответ равен числу 751.

    36 : 9 + 18 * 5 = 4 + 90 = 94.

    Рассчитанный ответ равен числу 94.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020